Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2007-12-19 sletter virksomheden Ejerskaber: G.E. EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2014-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GANDRUP ELEMENT A/S. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2015-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: G.E. EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2016-04-15)
Den 2022-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-12-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-12-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Lindskovvej 30, 9000 Aalborg (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-12-15 fjernes Bestyrelse: Kewin Wentzel Henning Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-12-15 fjernes Direktion: Karsten Wentzel Henning Jensen (direktør) (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-12-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-12-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-12-19 (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-12-15 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-12-15 fjernes Legale ejere: Mai-Britt Wentzel Jensen, Karsten Wentzel Henning Jensen (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-12-15 fjernes Navne: KJ ELEMENT HOLDING ApS (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-12-15 fjernes Reelle ejere: Karsten Wentzel Henning Jensen, Mai-Britt Wentzel Jensen (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-12-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-12-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-12-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-12-15 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-12-15 fjernes Stiftere: Karsten Wentzel Henning Jensen (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-12-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-05-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lindskovvej 30, 9000 Aalborg (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2020-03-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Lindskovvej 30, 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-04-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2019-04-04 tilføjes Legale ejere: Mai-Britt Wentzel Jensen, Karsten Wentzel Henning Jensen (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2019-04-03 fjernes Legale ejere: Karsten Wentzel Henning Jensen (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-04-04 tilføjes Reelle ejere: Mai-Britt Wentzel Jensen (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2019-04-02 tilføjes Bestyrelse: Kewin Wentzel Henning Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2019-04-02 tilføjes Vedtægter: 2019-04-02 (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2019-04-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-27 tilføjes Direktion: Mai-Britt Wentzel Jensen (direktør) (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2018-03-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lindskovvej 30, 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2007-12-19 tilføjes Direktion: Karsten Wentzel Henning Jensen (direktør) (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2007-12-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at virke som holdingselskab samt drive finansiering og investering. (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2007-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2007-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-12-19 (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2007-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2007-12-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2007-12-19 tilføjes Legale ejere: Karsten Wentzel Henning Jensen (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2007-12-19 tilføjes Navne: KJ ELEMENT HOLDING ApS (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2007-12-19 tilføjes Reelle ejere: Karsten Wentzel Henning Jensen (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2007-12-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2007-12-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2007-12-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2007-12-19 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-19 tilføjes Stiftere: Karsten Wentzel Henning Jensen (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2007-12-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2007-12-19 tilføjes Vedtægter: 2007-12-19 (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2007-12-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2007-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-23)