Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Hovedbranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2007-12-19 sletter virksomheden Ejerskaber: CABINET SYSTEM HOLDING ApS. (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2023-03-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CABINET SYSTEM HOLDING ApS. (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2023-10-01 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-10-01 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-03-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tornerosevej 3, 8870 Langå (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2020-11-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Mosevænget 71, 8920 Randers NV (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2020-01-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-08-01 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2015-08-01 fjernes Revisor: KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2013-07-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-07-01)
Den 2013-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-07-01)
Den 2010-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mosevænget 71, 8920 Randers NV (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2010-11-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Storegade 44, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-13 tilføjes Revisor: KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2009-03-13 fjernes Revisor: KPMG C JESPERSEN I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-07-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Storegade 44, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-19 tilføjes Direktion: Diana Bøttern Bang Hjelmager (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-12-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje andre selskaber helt eller delvist, foretage investeringsvirksomhed og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-12-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-19 tilføjes Legale ejere: Diana Bøttern Bang Hjelmager (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2007-12-19 tilføjes Navne: DBH HOLDING ApS (offentliggjort 2007-12-19)
Den 2007-12-19 tilføjes Reelle ejere: Diana Bøttern Bang Hjelmager (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2007-12-19 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-19 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-12-19 tilføjes Revisor: KPMG C JESPERSEN I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-19 tilføjes Stiftere: Diana Bøttern Bang Hjelmager (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-19 tilføjes Vedtægter: 2007-12-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-12-19)
Den 2007-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)