Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solvej 3, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2022-07-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Solvej 3, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2013-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PALLE JUUL ApS. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2018-04-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JEG Invest A/S. (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2022-06-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-29 tilføjes Vedtægter: 2022-06-29 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-29 fjernes Revisor: WILLADS & VIBE-HASTRUP GODKENDTE REVISORER ApS (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solvej 3, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2021-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Skjoldsvej 12, 3000 Helsingør (offentliggjort 2021-10-22)
Den 2021-10-22 tilføjes Kontaktoplysninger: pallejuul@stofanet.dk (offentliggjort 2021-10-22)
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skjoldsvej 12, 3000 Helsingør (offentliggjort 2021-10-22)
Den 2007-12-18 tilføjes Direktion: Palle Juul Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-12-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er helt eller delvist ejerskab af andre virksomheder samt andre værdipapirer og ejendomme. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-12-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-18 tilføjes Legale ejere: Palle Juul Jensen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2007-12-18 tilføjes Navne: PALLE JUUL HOLDING ApS (offentliggjort 2007-12-19)
Den 2007-12-18 tilføjes Reelle ejere: Palle Juul Jensen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2007-12-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2007-12-18 tilføjes Revisor: WILLADS & VIBE-HASTRUP GODKENDTE REVISORER ApS (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2007-12-18 tilføjes Stiftere: Palle Juul Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-18 tilføjes Vedtægter: 2007-12-18 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2007-12-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-12-19)
Den 2007-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)