Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Direktion | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-01-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2009-12-16 sletter virksomheden Ejerskaber: FÆLLES HOLDING HORNSYLD ApS. (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2020-01-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-01-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-01-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 tilføjes Legale ejere: Tina Alrø Vest (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2017-06-01 fjernes Legale ejere: Jørn Benny Mortensen (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2017-06-01 tilføjes Reelle ejere: Tina Alrø Vest (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2017-02-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-01-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-01-30 tilføjes Vedtægter: 2017-01-30 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-01-30 fjernes Revisor: Roesgaard & Partners Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2016-06-10 tilføjes Direktion: Tina Alrø Vest (direktør) (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2016-06-10 fjernes Direktion: Jørn Benny Mortensen (direktion) (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2016-06-10 tilføjes Revisor: Roesgaard & Partners Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2016-06-10 fjernes Revisor: ROESGAARD & PARTNERS A/S (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-05-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-09-27 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-09-28)
Den 2011-09-26 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rindbækvej 3, 8722 Hedensted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-11 tilføjes Direktion: Jørn Benny Mortensen (direktion) (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2007-12-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og i øvrigt drive investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-12-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-11 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-11 tilføjes Legale ejere: Jørn Benny Mortensen (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2007-12-11 tilføjes Navne: ALRØ ApS (offentliggjort 2007-12-19)
Den 2007-12-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2007-12-11 tilføjes Revisor: ROESGAARD & PARTNERS A/S (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2007-12-11 tilføjes Stiftere: Jørn Benny Mortensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-11 tilføjes Vedtægter: 2007-12-11 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2007-12-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-12-19)
Den 2007-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)