Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
xbrl | Vedtægter | Revisor | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2022-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2022-01-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2022-01-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2022-01-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2022-01-17 fjernes Binavne: KOENIG EJENDOM ApS (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2022-01-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2022-01-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-12-18 (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2022-01-17 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2022-01-17 fjernes Legale ejere: Katani Investments Limited (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2022-01-17 fjernes Navne: KOENIG EJENDOM II ApS (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2022-01-17 fjernes Reelle ejere: George Alan Evans (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2022-01-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2022-01-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2022-01-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2022-01-17 fjernes Stiftere: Intertrust CN (Denmark) A/S (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2022-01-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2021-12-28 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2021-03-03 Statstidende Dekret
Den 2021-02-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2020-12-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2020-10-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2020-10-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-22 fjernes Direktion: George Alan Evans (direktør) (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2019-07-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-06-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2019-06-25 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2019-06-26 tilføjes Vedtægter: 2019-06-26 (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2019-06-26 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2018-07-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-07-03 tilføjes Direktion: George Alan Evans (direktør) (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2017-07-03 fjernes Direktion: Hugh Durell (direktion) (offentliggjort 2017-08-03)
Den 2016-10-21 tilføjes Legale ejere: Katani Investments Limited (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2016-10-21 fjernes Legale ejere: Helm Trust Company Limited, Octagon Trustees Limited (offentliggjort 2017-08-03)
Den 2016-10-21 tilføjes Reelle ejere: George Alan Evans (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2016-07-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-30 fjernes Direktion: Justine Wilkinson (direktion) (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2015-06-10 tilføjes Legale ejere: Helm Trust Company Limited, Octagon Trustees Limited (offentliggjort 2017-08-03)
Den 2013-03-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i danske eller udenlandske selskaber. (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2013-03-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2013-03-11 tilføjes Vedtægter: 2013-03-11 (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2012-09-28 fjernes Direktion: Peter Langton (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-29 tilføjes Direktion: Lewis James Lees Buckley (direktion) (offentliggjort 2017-08-03)
Den 2012-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 16.900,00 (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2012-06-29 tilføjes Kapitalvaluta: EUR (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2011-05-31 fjernes Direktion: Sarah Jane Bruce (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-28 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2011-01-27 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2011-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2011-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 3, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-14 tilføjes Direktion: Claire Louise Farrow (direktion) (offentliggjort 2017-08-03)
Den 2010-06-14 fjernes Direktion: Claire Louise Houze (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-25 tilføjes Direktion: Claire Louise Houze (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-25 fjernes Direktion: Bertil Bak Wogensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-25 tilføjes Navne: KOENIG EJENDOM II ApS (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2009-03-24 fjernes Navne: ALLY ApS (offentliggjort 2007-12-19)
Den 2009-03-25 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2009-01-01 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 3, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-18 tilføjes Binavne: KOENIG EJENDOM ApS (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2007-12-18 tilføjes Direktion: Bertil Bak Wogensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2007-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-12-18 (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2007-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-18 tilføjes Navne: ALLY ApS (offentliggjort 2007-12-19)
Den 2007-12-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2007-12-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2007-12-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2007-12-18 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-18 tilføjes Stiftere: Intertrust CN (Denmark) A/S (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2007-12-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2007-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-22)