Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Søren Thorup Sørensen | 01.03.2010 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Poul Hartvig Nielsen | 09.10.2009 | 01.03.2010 | direktør |
Jens Nordahl Ravnbøl | 08.09.2008 | 09.10.2009 | direktør |
Poul Hartvig Nielsen | 19.12.2007 | 08.09.2008 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Kirk Kristiansen | 01.05.2023 | formand |
Kenni Foldager | 24.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Søren Thorup Sørensen | 01.03.2010 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Sidsel Marie Kristensen | 28.04.2016 | 24.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Claus Andersen | 09.10.2009 | 01.03.2010 | bestyrelsesmedlem |
Jens Nordahl Ravnbøl | 08.09.2008 | 09.10.2009 | bestyrelsesmedlem |
Kjeld Kirk Kristiansen | 19.12.2007 | 01.05.2023 | formand |
Poul Hartvig Nielsen | 19.12.2007 | 28.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Peter Gæmelke | 19.12.2007 | 08.09.2008 | bestyrelsesmedlem |