Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-03-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Dronninggårds Alle 136, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-26 fjernes Bestyrelse: Torben Frands Bolvig (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-26 fjernes Direktion: Torben Frands Bolvig (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-12-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-26 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-26 fjernes Navne: SCOTT/TIGER VALIDATE A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-26 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-26 fjernes Stiftere: Aktieselskabet af 22. januar 2020 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-26 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i værdipapirer, drive handel og ejendomsudlejning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-28 tilføjes Vedtægter: 2011-04-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-24 tilføjes Bestyrelse: Sten Elbrønd Vesterli (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-24 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-24 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-07-13 tilføjes Direktion: Torben Frands Bolvig (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-01-01 fjernes Bestyrelse: Tina Bagh Kristensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 fjernes Direktion: Tina Bagh Kristensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dronninggårds Alle 136, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-17 tilføjes Bestyrelse: Tina Bagh Kristensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-17 tilføjes Direktion: Tina Bagh Kristensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-12-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-17 tilføjes Navne: SCOTT/TIGER VALIDATE A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-17 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-17 tilføjes Stiftere: Aktieselskabet af 22. januar 2020 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-17 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)