Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kapital | Vedtægter | ||||
Hovedbranche | Revision fravalgt | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-31 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2015-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AUT. ELINSTALLATØR IB BRUUN A/S. (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2022-05-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-29 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2022-04-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2022-04-29 tilføjes Vedtægter: 2022-04-29 (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2021-06-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-28 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-12-27 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-04-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-05-25 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-05-26 tilføjes Vedtægter: 2015-05-26 (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2015-05-26 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET KRH V/KELD HANSEN (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ravnsbjergparken 38, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-18 tilføjes Direktion: Søren Bruun (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-12-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier, anparter og/eller andre værdipapirer eller hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-12-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2007-12-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-18 tilføjes Legale ejere: Søren Bruun (offentliggjort 2015-05-25)
Den 2007-12-18 tilføjes Navne: SØREN BRUUN HOLDING ESBJERG ApS (offentliggjort 2007-12-19)
Den 2007-12-18 tilføjes Reelle ejere: Søren Bruun (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2007-12-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2007-12-18 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET KRH V/KELD HANSEN (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2007-12-18 tilføjes Stiftere: Søren Bruun (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-18 tilføjes Vedtægter: 2007-12-18 (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2007-12-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-12-19)
Den 2007-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)