Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Chresten Plinius | 06.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Peter Christian Hugo Rørsgaard | 06.10.2023 | formand |
Thomas Rind | 17.12.2007 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christina Rind Helsbro | 20.04.2023 | 06.10.2023 | formand |
Steffen Rind Helsbro | 27.12.2017 | 06.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Hans Zabell Abildstrøm | 27.12.2017 | 20.04.2023 | formand |
Peter Wallenius | 17.12.2007 | 27.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
Peter Niclas Kallin | 17.12.2007 | 27.12.2017 | formand |
Morten Baron | 17.12.2007 | 14.06.2016 | bestyrelsesmedlem |