Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Rikke Elgård Jørgensen | 09.12.2020 | formand |
Kurt Jørgensen | 20.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Niels Jørgensen | 18.12.2007 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bernt Johan Heikkurinen Klok | 20.04.2018 | 09.12.2020 | formand |
Poul Erik Trankjær | 23.05.2014 | 20.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Kurt Jørgensen | 18.12.2007 | 19.04.2018 | formand |
Karen Rabjerg Jørgensen | 18.12.2007 | 23.05.2014 | bestyrelsesmedlem |