Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 8, 7470 Karup J (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-02-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Johs. Jensensvej 38, 7470 Karup J (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2007-11-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NIELS V. JENSEN FRAGT OG DISTRIBUTION A/S. (offentliggjort 2015-04-24)
Den 2022-06-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-07-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-05 tilføjes Vedtægter: 2014-05-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-05 fjernes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 tilføjes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 fjernes Revisor: SELSKABET 080808 P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Johs. Jensensvej 38, 7470 Karup J (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2007-11-29 tilføjes Direktion: Jens Peter Ustrup Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-11-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-29 tilføjes Legale ejere: Jens Peter Ustrup Jensen (offentliggjort 2017-11-26)
Den 2007-11-29 tilføjes Navne: KARUP FRAGT HOLDING ApS (offentliggjort 2007-12-18)
Den 2007-11-29 tilføjes Reelle ejere: Jens Peter Ustrup Jensen (offentliggjort 2017-11-26)
Den 2007-11-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-29 tilføjes Revisor: SELSKABET 080808 P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-29 tilføjes Stiftere: Jens Peter Ustrup Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-12-18)
Den 2007-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)