Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Revisor | Bestyrelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2016-03-23 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2016-03-23 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2016-03-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2016-03-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Hørvænget 31, 6040 Egtved (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2016-03-23 fjernes Bibranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2016-03-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2016-03-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-12-01 (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2016-03-23 fjernes Hovedbranche: Andre sportsaktiviteter (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2016-03-23 fjernes Kontaktoplysninger: martin@knudsen-motorsport.dk (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2016-03-23 fjernes Navne: KNUDSEN MOTORSPORT ApS (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2016-03-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2016-03-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2016-03-23 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2016-03-23 fjernes Stiftere: Martin Bank Knudsen, Heidi Henriette Knudsen (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2016-03-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2015-10-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2015-10-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2015-10-19 fjernes Direktion: Martin Bank Knudsen (direktion) (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2015-10-19 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2014-06-16 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2014-06-16 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET R WIBORG JENSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hørvænget 31, 6040 Egtved (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2012-03-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Hørvænget 7, 6040 Egtved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-03 fjernes Bestyrelse: Martin Bank Knudsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2008-01-02 tilføjes Hovedbranche: Andre sportsaktiviteter (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2008-01-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-28 tilføjes Kontaktoplysninger: martin@knudsen-motorsport.dk (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2007-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hørvænget 7, 6040 Egtved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-01 tilføjes Bestyrelse: Martin Bank Knudsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-01 tilføjes Direktion: Martin Bank Knudsen (direktion) (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2007-12-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, salg, produktion og drift af racerteam. (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2007-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2007-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-12-01 (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2007-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2007-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2007-12-01 tilføjes Navne: KNUDSEN MOTORSPORT ApS (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2007-12-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2007-12-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2007-12-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2007-12-01 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET R WIBORG JENSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-01 tilføjes Stiftere: Martin Bank Knudsen, Heidi Henriette Knudsen (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2007-12-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Martin Bank Knudsen (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2007-12-01 tilføjes Vedtægter: 2007-12-01 (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2007-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2007-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-19)