Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Mads Jon Andersen | 17.12.2007 | 15.12.2023 | 100,00% | 100,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
DANSK INDUSTRI SERVICE A/S (CVR 20250844) | NORMAL | 17.12.2007 | 100,00% | 100,00% |
DK EJENDOMME 2000 ApS (CVR 25766709) | NORMAL | 17.12.2007 | 100,00% | 100,00% |
Lyngens Café & Minigolf ApS (CVR 31086647) | NORMAL | 17.12.2007 | 100,00% | 100,00% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
DIS UDLEJNING ApS (CVR 32143237) | OPLØSTEFTERERKLÆRING | 01.04.2009 | 19.10.2017 | 100,00% | 100,00% |