Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Kapital | Formål | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2009-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: INDUSTRIVEJ KOMPLEMENTAR ApS. (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2009-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S INDUSTRIVEJ. (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2009-02-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ApS KOMPL. ESBJERG. (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2012-11-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S LUCERNEVEJ, RANDERS. (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2012-11-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LUCERNEVEJ, RANDERS KOMPLEMENTAR ApS. (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2012-11-15 sletter virksomheden Ejerskaber: VIBORG, HADERSLEV KOMPLEMENTAR ApS. (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2016-08-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SPEKTRUM ESBJERG K/S. (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2022-06-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2020-06-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2020-06-08 tilføjes Vedtægter: 2020-06-08 (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2020-06-08 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2020-06-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-27 tilføjes Vedtægter: 2019-05-27 (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 129.000,00 (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2016-12-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2016-12-20 tilføjes Vedtægter: 2016-12-20 (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-28 tilføjes Kapital (Kapital): 128.000,00 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2015-12-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2015-12-28 tilføjes Vedtægter: 2015-12-28 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2014-11-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering, rådgivning, udlejning af fast ejendom samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-07 tilføjes Kapital (Kapital): 127.000,00 (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2014-11-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-07 tilføjes Vedtægter: 2014-11-07 (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2013-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-22 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2010-01-22)
Den 2009-01-21 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2008-03-31 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2008-03-31 fjernes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Husoddebakken 28, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-18 tilføjes Direktion: Niels Christian Leth Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-12-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-18 tilføjes Legale ejere: Niels Christian Leth Nielsen (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2007-12-18 tilføjes Navne: LETHNI INVEST ApS (offentliggjort 2007-12-18)
Den 2007-12-18 tilføjes Reelle ejere: Niels Christian Leth Nielsen (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2007-12-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2007-12-18 tilføjes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-18 tilføjes Stiftere: Niels Christian Leth Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-12-18)
Den 2007-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)