Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2010-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Wildersgade 10, 1408 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-01 fjernes Direktion: Kenneth Ramstrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-12-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-01 fjernes Navne: KELOLA HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-01 fjernes Revisor: HENRICHSEN & CO HOLDING 1 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-01 fjernes Stiftere: XENIA ENØ ApS, LISBETH LARSEN ApS, KR-KURS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Wildersgade 10, 1408 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Overgaden Oven Vandet 48, 1415 København K (offentliggjort 2008-04-11)
Den 2009-11-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre virksomheder samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-23 tilføjes Kapital (Kapital): 28.519.532,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-23 tilføjes Vedtægter: 2009-11-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Overgaden Oven Vandet 48, 1415 København K (offentliggjort 2008-04-11)
Den 2008-04-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Egegårdsvej 59, 2610 Rødovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-17 tilføjes Revisor: HENRICHSEN & CO HOLDING 1 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-17 fjernes Revisor: TFDG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-07 tilføjes Direktion: Kenneth Ramstrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-07 fjernes Direktion: Winnie Liljeborg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-07 tilføjes Kapital (Kapital): 28.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egegårdsvej 59, 2610 Rødovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-18 tilføjes Direktion: Winnie Liljeborg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-12-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 375.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-18 tilføjes Navne: KELOLA HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-18 tilføjes Revisor: TFDG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-18 tilføjes Stiftere: XENIA ENØ ApS, LISBETH LARSEN ApS, KR-KURS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)