Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jesper Weidemann Abildgaard | 01.04.2016 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Preben Møller Olsen | 18.12.2007 | 01.04.2016 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jan Mark Klausen | 07.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Mads Thrue Fossing | 22.05.2024 | formand |
Jesper Weidemann Abildgaard | 01.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Emil Rowland Sørensen | 01.02.2024 | 07.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Anders Dick Olsen | 04.09.2023 | 01.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Simonsen | 30.08.2023 | 22.05.2024 | formand |
Mads Thrue Fossing | 30.08.2023 | 21.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Bendix Kjærgaard | 21.01.2021 | 30.08.2023 | formand |
Anders Dick Olsen | 01.04.2016 | 30.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Bastian Nonbo Bajon | 01.04.2016 | 21.01.2021 | formand |
Thomas Bendix Kjærgaard | 01.04.2016 | 20.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
Preben Møller Olsen | 18.12.2007 | 01.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Margit Nordbjerg Olsen | 18.12.2007 | 01.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Chris Stentoft | 18.12.2007 | 01.04.2016 | formand |