Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Legale ejere | Reelle ejere | Hovedbranche | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2008-09-23 sletter virksomheden Ejerskaber: TØNDER MASKINSERVICE ApS. (offentliggjort 2017-03-07)
Den 2010-05-18 sletter virksomheden Ejerskaber: KJELKVIST A/S. (offentliggjort 2017-03-07)
Den 2017-02-02 sletter virksomheden Ejerskaber: Kjelkvist Group A/S. (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2023-04-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2023-03-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2023-03-28 fjernes Revisor: W. KRAGH A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2022-06-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-08-06 tilføjes Kontaktoplysninger: pel2@outlook.dk (offentliggjort 2014-08-06)
Den 2014-08-05 fjernes Kontaktoplysninger: pel@kjeldkvist.com (offentliggjort 2014-08-06)
Den 2014-03-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flensborglandevej 4, 6270 Tønder (offentliggjort 2014-03-07)
Den 2014-03-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Svenskagervej 2, 6270 Tønder (offentliggjort 2014-03-07)
Den 2010-05-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at virke som holdingselskab og investering i fast ejendom samt øvrige former for investering og finansiering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-28 tilføjes Revisor: W. KRAGH A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2010-05-28 fjernes Revisor: RINGKØBING AMTS REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-28 tilføjes Vedtægter: 2010-05-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-14 tilføjes Legale ejere: Poul Erik Holm Lorenzen (offentliggjort 2015-01-14)
Den 2009-12-14 tilføjes Reelle ejere: Poul Erik Holm Lorenzen (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2009-03-20 tilføjes Revisor: RINGKØBING AMTS REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-20 fjernes Revisor: FOLK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-01 tilføjes Hovedbranche: Serviceydelser i forbindelse med planteavl (offentliggjort 2009-02-18)
Den 2009-02-01 tilføjes Kontaktoplysninger: pel@kjeldkvist.com (offentliggjort 2014-08-06)
Den 2009-01-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svenskagervej 2, 6270 Tønder (offentliggjort 2014-03-07)
Den 2007-12-14 tilføjes Direktion: Poul Erik Holm Lorenzen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-12-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-12-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-14 tilføjes Navne: RØRKÆR HOLDING ApS (offentliggjort 2007-12-18)
Den 2007-12-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2007-12-14 tilføjes Revisor: FOLK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-14 tilføjes Stiftere: Poul Erik Holm Lorenzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-12-18)
Den 2007-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)