Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-01-20 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-20 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Damvej 9, 8471 Sabro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-12-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-20 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-20 fjernes Navne: ID2007 INVEST A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-20 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-20 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-20 fjernes Stiftere: STØCKLER HOLDING A/S, PETER PRÆST HOLDING ApS, O.B.R. FINANS ApS, LIVING DENMARK HOLDING ApS, LARS JAKOBSEN HOLDING ApS, HEJA INVEST ApS, CJ HOLDING HERNING ApS, BEM HOLDING ApS, AAGESEN FINANS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-20 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-06 fjernes Bestyrelse: Willy Kim Støckler (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-06 fjernes Direktion: Jan Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-06 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i IDdesign Holding A/S. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-28 tilføjes Vedtægter: 2008-08-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Damvej 9, 8471 Sabro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-10 tilføjes Bestyrelse: Willy Kim Støckler (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-10 tilføjes Direktion: Jan Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-12-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-10 tilføjes Kapital (Kapital): 1.110.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-10 tilføjes Navne: ID2007 INVEST A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-10 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-10 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-10 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-10 tilføjes Stiftere: STØCKLER HOLDING A/S, PETER PRÆST HOLDING ApS, O.B.R. FINANS ApS, LIVING DENMARK HOLDING ApS, LARS JAKOBSEN HOLDING ApS, HEJA INVEST ApS, CJ HOLDING HERNING ApS, BEM HOLDING ApS, AAGESEN FINANS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-10 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)