Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henrik Koch | 05.07.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ib Koch | 30.06.2020 | 10.06.2024 | direktør |
Steen Hansen | 03.06.2013 | 30.06.2020 | direktør |
Ib Koch | 02.08.2012 | 03.06.2013 | direktør |
Steen Hansen | 17.12.2007 | 02.08.2012 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
May Cabrera Koch | 30.01.2023 | 13.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Koch | 30.01.2023 | 13.02.2024 | formand |
Ib Koch | 30.06.2020 | 13.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Koch | 30.06.2020 | 29.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Steen Hansen | 30.06.2020 | 30.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Niels Christian Westergård-Nielsen | 02.08.2012 | 30.01.2023 | formand |
Ib Koch | 02.08.2012 | 29.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Steen Hansen | 02.08.2012 | 29.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Erik Berg Andersen | 17.12.2007 | 02.08.2012 | bestyrelsesmedlem |
Steen Hansen | 17.12.2007 | 18.07.2009 | bestyrelsesmedlem |