Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Revisor | ||||
Kontaktoplysninger | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2009-12-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GIGAHOST ApS. (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2009-12-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SPEEK ApS. (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2017-04-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Light ApS. (offentliggjort 2017-04-26)
Den 2019-06-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-12-28 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-12-27 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2012-08-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammeltorv 8, 2. tv., 1457 København K (offentliggjort 2012-08-17)
Den 2012-08-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Valkyries Plads 1, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-01 tilføjes Kontaktoplysninger: bre@gigahost.dk (offentliggjort 2011-09-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valkyries Plads 1, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-13 tilføjes Direktion: Bill Ebbesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab for IT-servicevirksomhed eller dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-12-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-13 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-13 tilføjes Legale ejere: Bill Ebbesen (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2007-12-13 tilføjes Navne: BILL ApS (offentliggjort 2007-12-17)
Den 2007-12-13 tilføjes Reelle ejere: Bill Ebbesen (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2007-12-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-12-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-13 tilføjes Stiftere: Bill Ebbesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-13 tilføjes Vedtægter: 2007-12-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-12-17)
Den 2007-12-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)