Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jesper Steen Tastesen | 05.12.2023 | direktør |
Jacob Augustinus Bagger | 02.10.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mie Kamille Dalsgård | 19.03.2022 | 02.10.2023 | direktør |
Kristian Skriver Laustsen | 02.03.2021 | 18.03.2022 | adm. dir |
Kristian Skriver Laustsen | 29.11.2018 | 01.03.2021 | direktør |
Jesper Steen Tastesen | 01.07.2009 | 17.09.2020 | direktør |
Viggo Madsen Tastesen | 13.12.2007 | 11.05.2011 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jacob Augustinus Bagger | 02.10.2023 | 05.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Steen Tastesen | 17.09.2020 | 05.12.2023 | formand |
Mie Kamille Dalsgård | 17.09.2020 | 02.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Steen Tastesen | 20.12.2017 | 16.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
Viggo Madsen Tastesen | 11.05.2011 | 17.09.2020 | formand |
Dorthe Tastesen Ottesen | 11.05.2011 | 01.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Else Baun Tastesen | 13.12.2007 | 05.12.2023 | bestyrelsesmedlem |