Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | Direktion | xbrl | Revisor | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2023-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-16 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Jens Baggesens Vej 25, 9000 Aalborg (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-12-14 (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-16 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-16 fjernes Kontaktoplysninger: cm@caspermartens.com (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-16 fjernes Legale ejere: Casper Ditlef Martens (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-16 fjernes Navne: HOLDING 4 G ApS (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-16 fjernes Reelle ejere: Casper Ditlef Martens (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-16 fjernes Stiftere: Casper Ditlef Martens (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2007-12-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CASPER MARTENS ApS. (offentliggjort 2015-11-13)
Den 2015-12-28 sletter virksomheden Ejerskaber: GEMBAONE ApS. (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2019-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CF af 5. maj 2022 A/S. (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2023-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-16 fjernes Direktion: Casper Ditlef Martens (direktør) (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jens Baggesens Vej 25, 9000 Aalborg (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-05-01 tilføjes Kontaktoplysninger: cm@caspermartens.com (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Kristinevej 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2019-12-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-11-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kristinevej 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2019-11-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Jens Baggesens Vej 25, 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2015-06-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-29)
Den 2015-06-16 fjernes Revisor: Industrivej 10, Aabybro A/S (offentliggjort 2016-06-29)
Den 2014-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jens Baggesens Vej 25, 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2014-05-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Thomas Kingos Vej 91, 9000 Aalborg (offentliggjort 2014-05-08)
Den 2008-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thomas Kingos Vej 91, 9000 Aalborg (offentliggjort 2014-05-08)
Den 2008-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Algade 28, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Algade 28, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-14 tilføjes Direktion: Casper Ditlef Martens (direktør) (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2007-12-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder investering i aktier og anparter, og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2007-12-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2007-12-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-12-14 (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2007-12-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2007-12-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2007-12-14 tilføjes Legale ejere: Casper Ditlef Martens (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2007-12-14 tilføjes Navne: HOLDING 4 G ApS (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2007-12-14 tilføjes Reelle ejere: Casper Ditlef Martens (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2007-12-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2007-12-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2007-12-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-29)
Den 2007-12-14 tilføjes Revisor: Industrivej 10, Aabybro A/S (offentliggjort 2016-06-29)
Den 2007-12-14 tilføjes Stiftere: Casper Ditlef Martens (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2007-12-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2007-12-14 tilføjes Vedtægter: 2007-12-14 (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2007-12-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2007-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-16)