Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lotte Birkestrøm | 02.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jan Skovgård Larsen | 02.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Palle Ravn | 02.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Mazlum Øz | 02.02.2022 | formand |
Andreas Engelsborg Karlsen | 02.02.2022 | næstformand |
Max Bauer | 02.02.2022 | suppleant |
Sara Maria Greis Jørgensen | 02.02.2022 | suppleant |
Erik Lynggaard | 02.02.2022 | suppleant |
Annette Kjølby | 02.02.2022 | suppleant |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erhardt Peter Bisschop Mogensen | 02.02.2022 | 01.10.2022 | suppleant |
Johnny Brown Lundberg Dahlgaard | 16.01.2018 | 02.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Sadik Zeki Topcu | 16.01.2018 | 02.02.2022 | formand |
Hans-Kurt Hansen | 16.01.2018 | 02.02.2022 | suppleant |
Jørgen Stølsgård | 16.01.2018 | 02.02.2022 | suppleant |
Martin Kurt Elfving | 16.01.2018 | 02.02.2022 | suppleant |
Torkil Bro | 16.01.2018 | 02.02.2022 | suppleant |
Niels Conradsen | 10.01.2014 | 02.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Kristian Schou | 10.01.2014 | 02.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Per Nørhave | 10.01.2014 | 02.02.2022 | næstformand |
Britta Nielsen | 10.01.2014 | 16.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
Kurt Noack | 10.01.2014 | 16.01.2018 | suppleant |
Helle Grace Lundsgaard | 10.01.2014 | 16.01.2018 | suppleant |
Jan Christian Martin Johansen | 10.01.2014 | 16.01.2018 | suppleant |
Svend Erik Brande | 10.01.2014 | 16.01.2018 | suppleant |
Johnny Brown Lundberg Dahlgaard | 10.01.2014 | 15.01.2018 | formand |
Svend-Erik Jakobsen | 25.01.2010 | 10.01.2014 | formand |
Lars Mørk | 19.08.2008 | 12.04.2011 | bestyrelsesmedlem |
Bo Jensen | 13.12.2007 | 25.01.2010 | formand |
Benny Max Ege Christensen | 13.12.2007 | 25.01.2010 | næstformand |
Carsten Torrild | 13.12.2007 | 19.08.2008 | bestyrelsesmedlem |