Sektion (alle) | |||||||
Revisor | xbrl | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | ||||
Bibranche | Hovedbranche | Legale ejere | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-04 tilføjes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-06-04 fjernes Revisor: REVISION & RÅD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-06-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: C.F. Tietgens Boulevard 12, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-29 fjernes Beliggenhedsadresse: C.F. Tietgens Boulevard 12, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: C.F. Tietgens Boulevard 12, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-19 fjernes Beliggenhedsadresse: C.F. Tietgens Boulevard 12, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-05-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2021-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: C.F. Tietgens Boulevard 12, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2021-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: C.F. Tietgens Boulevard 12, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-05-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: C.F. Tietgens Boulevard 12, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-04-21 fjernes Beliggenhedsadresse: C.F. Tietgens Boulevard 12, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2021-04-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: C.F. Tietgens Boulevard 12, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2021-04-15 fjernes Beliggenhedsadresse: C.F. Tietgens Boulevard 12, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2021-04-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: C.F. Tietgens Boulevard 12, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2021-04-12 fjernes Beliggenhedsadresse: C.F. Tietgens Boulevard 12, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: C.F. Tietgens Boulevard 12, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-03-09 fjernes Beliggenhedsadresse: C.F. Tietgens Boulevard 12, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: C.F. Tietgens Boulevard 12, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-02-15 fjernes Beliggenhedsadresse: C.F. Tietgens Boulevard 12, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2020-09-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: C.F. Tietgens Boulevard 12, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2020-09-13 fjernes Beliggenhedsadresse: C.F. Tietgens Boulevard 12, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-09-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2020-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: C.F. Tietgens Boulevard 12, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: C.F. Tietgens Boulevard 12, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: C.F. Tietgens Boulevard 12, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: C.F. Tietgens Boulevard 12, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-05-29 fjernes Beliggenhedsadresse: C.F. Tietgens Boulevard 12, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: C.F. Tietgens Boulevard 12, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-05-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: C.F. Tietgens Boulevard 12, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-02-19 fjernes Beliggenhedsadresse: C.F. Tietgens Boulevard 12, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: C.F. Tietgens Boulevard 12, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: C.F. Tietgens Boulevard 12, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: C.F. Tietgens Boulevard 12, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: C.F. Tietgens Boulevard 12, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-10-17 tilføjes Revisor: REVISION & RÅD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2019-10-17 fjernes Revisor: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2019-09-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: C.F. Tietgens Boulevard 12, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-09-10 fjernes Beliggenhedsadresse: C.F. Tietgens Boulevard 12, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-05-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: C.F. Tietgens Boulevard 12, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2018-01-21 fjernes Beliggenhedsadresse: C.F. Tietgens Boulevard 12, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2017-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: C.F. Tietgens Boulevard 12, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2017-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: C.F. Tietgens Boulevard 12, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: C.F. Tietgens Boulevard 12, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-03-02 fjernes Beliggenhedsadresse: C.F. Tietgens Boulevard 12, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2017-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: C.F. Tietgens Boulevard 12, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2017-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: C.F. Tietgens Boulevard 12, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2016-05-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: C.F. Tietgens Boulevard 12, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2012-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Bækkevej 13, 5863 Ferritslev Fyn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-18 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2010-01-18)
Den 2010-01-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-17 tilføjes Legale ejere: C. HOLMEGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bækkevej 13, 5863 Ferritslev Fyn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-11 tilføjes Direktion: Christian Holmegaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-12-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som ejendomsselskab herunder med formueforvaltning og udlejningsvirksomhed samt anden hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-11 tilføjes Navne: HOLMEGAARD EJENDOMME ApS (offentliggjort 2007-12-14)
Den 2007-12-11 tilføjes Reelle ejere: Christian Holmegaard (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2007-12-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-12-11 tilføjes Revisor: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2007-12-11 tilføjes Stiftere: Christian Holmegaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-11 tilføjes Vedtægter: 2007-12-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-12-14)
Den 2007-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)