Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lennart Johan Westh | 13.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Lars Holm Klog | 13.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Sara Wilken Jul Sørensen | 13.03.2024 | næstformand |
Søren Fønsskov Jensen | 13.03.2024 | suppleant |
Thomas Poulsen | 13.03.2024 | suppleant |
Torben Steen Westen | 14.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Søren Gammelby Jensen | 14.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jens Henrik Juul Madsen | 15.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Tambour | 15.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Villads Thøgersen Sørensen | 15.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Kurt Henry Pedersen | 15.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jens Ringsing | 15.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Yke Wibbiena Kloppenburg Oosterwoud | 15.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Frank Keinicke Nielsen | 15.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Torben Asger Hansen | 15.03.2022 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
John Christian Nielsen | 15.03.2022 | 13.03.2024 | næstformand |
Henrik Karlshøj Madsen | 15.03.2022 | 13.03.2024 | suppleant |
Steffen Kølle Hansen | 15.03.2022 | 13.03.2024 | suppleant |
Sara Wilken Jul Sørensen | 15.03.2022 | 12.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Poul Henrik Prahl | 15.03.2022 | 14.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Harald Østerby Palmvang | 15.03.2022 | 14.03.2023 | bestyrelsesmedlem |