Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2002-10-04 fjernes Binavne: MUSIKHUSET, EJVIND CHRISTENSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Alfred Christensens Vej 5, 2850 Nærum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-25 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-25 fjernes Navne: EJVIND CHRISTENSEN MUSIK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2002-09-25 fjernes Omlægningsperiode slut: 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-25 fjernes Omlægningsperiode start: 1998-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-25 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-18 fjernes Hovedbranche: Forhandlere af musikinstrumenter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-05 fjernes Direktion: Ejvind Grønborg Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-23 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-23 fjernes Revisor: C. C. H. VON ROSEN & CO. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Alfred Christensens Vej 5, 2850 Nærum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Alfred Christensens Vej 5, 2850 Nærum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Vedtægter: 1999-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-25 tilføjes Revisor: C. C. H. VON ROSEN & CO. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-25 fjernes Revisor: HVR A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-06 tilføjes Navne: EJVIND CHRISTENSEN MUSIK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-05-05 fjernes Navne: DANSK MUSIK INSTRUMENT CO., EJVIND CHRISTENSEN MUSIK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1998-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-05-22 tilføjes Binavne: MUSIKHUSET, EJVIND CHRISTENSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-31 fjernes Bestyrelse: Gerda Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 fjernes Bestyrelse: Ejvind Grønborg Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-21 tilføjes Navne: DANSK MUSIK INSTRUMENT CO., EJVIND CHRISTENSEN MUSIK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-12-20 fjernes Navne: DANSK MUSIK INSTRUMENT CO., EJVIND CHRISTENSEN MUSIK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 315.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 fjernes Binavne: MUSIKHUSET, EJVIND CHRISTENSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-29 fjernes Bestyrelse: Jørgen Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-10 tilføjes Navne: DANSK MUSIK INSTRUMENT CO., EJVIND CHRISTENSEN MUSIK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-02-09 fjernes Navne: MUSIKHUSET, EJVIND CHRISTENSEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-02-09 fjernes Bestyrelse: Erik Lassen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 350.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1966-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Alfred Christensens Vej 5, 2850 Nærum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1966-10-24 tilføjes Bestyrelse: Erik Lassen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1966-10-24 tilføjes Binavne: MUSIKHUSET, EJVIND CHRISTENSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1966-10-24 tilføjes Direktion: Ejvind Grønborg Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1966-10-24 tilføjes Hovedbranche: Forhandlere af musikinstrumenter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1966-10-24 tilføjes Navne: MUSIKHUSET, EJVIND CHRISTENSEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1966-10-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1966-10-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1966-10-24 tilføjes Revisor: HVR A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1966-10-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1966-10-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)