Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Hvidhvask | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2022-07-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2022-07-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Præstevænget 57, 5800 Nyborg (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2022-07-01 fjernes Direktion: Leif Black (direktør) (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2022-07-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2022-07-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-12-07 (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2022-07-01 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2022-07-01 fjernes Legale ejere: LEIF BLACK HOLDING ApS (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2022-07-01 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET STJERNE ApS (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2022-07-01 fjernes Reelle ejere: Leif Black (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2022-07-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2022-07-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2022-07-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2022-07-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2022-07-01 fjernes Stiftere: LEIF BLACK HOLDING ApS, JOAC HOLDING ApS (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2022-07-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2022-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2022-06-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Præstevænget 57, 5800 Nyborg (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2019-09-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Præstevænget 57, 5800 Nyborg (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-05-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2017-05-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2016-01-31 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2015-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Præstevænget 57, 5800 Nyborg (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2015-01-11 fjernes Beliggenhedsadresse: M.P. Allerups Vej 31, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2015-01-12)
Den 2014-12-17 tilføjes Legale ejere: LEIF BLACK HOLDING ApS (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET EGEKVIST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: M.P. Allerups Vej 31, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2015-01-12)
Den 2009-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 88, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-02 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2008-01-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 88, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-07 tilføjes Direktion: Leif Black (direktør) (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2007-12-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve, eje, udleje og sælge fast ejendom og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2007-12-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2007-12-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-12-07 (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2007-12-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2007-12-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2007-12-07 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET STJERNE ApS (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2007-12-07 tilføjes Reelle ejere: Leif Black (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2007-12-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2007-12-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2007-12-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2007-12-07 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EGEKVIST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-07 tilføjes Stiftere: LEIF BLACK HOLDING ApS, JOAC HOLDING ApS (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2007-12-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2007-12-07 tilføjes Vedtægter: 2007-12-07 (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2007-12-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2007-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-12)