Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Ejerskaber | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Månedsbeskæftigelse | Hovedbranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-23 tilføjes Legale ejere: Anette Nørager, Frank Nørager (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-06-22 fjernes Legale ejere: Frank Nørager (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-06-23 tilføjes Reelle ejere: Anette Nørager, Frank Nørager (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-06-22 fjernes Reelle ejere: Frank Nørager (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2007-12-10 sletter virksomheden Ejerskaber: SILVASTI HOLDING A/S. (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2022-06-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2019-06-10 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2019-06-11 tilføjes Vedtægter: 2019-06-11 (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2019-06-11 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2019-06-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slettestrandvej 9, 9690 Fjerritslev (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-06-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Fabriksvej 8, 9690 Fjerritslev (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2017-07-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2017-06-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2017-06-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-09-24 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2010-09-24 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-31 tilføjes Legale ejere: Frank Nørager, Ditte Nørager Olsen, Helle Nørager-Kristensen (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2010-05-31 tilføjes Reelle ejere: Frank Nørager (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fabriksvej 8, 9690 Fjerritslev (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2007-12-10 tilføjes Direktion: Frank Nørager (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-12-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er er kapitalinvesteringer, herunder at fungere som holdingselskab og lignende virksomhed, der af direktionen skønnes forenelig med selskabets førnævnte formål. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-12-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-10 tilføjes Navne: FRANK NØRAGER HOLDING ApS (offentliggjort 2007-12-13)
Den 2007-12-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2007-12-10 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-10 tilføjes Stiftere: Frank Nørager (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-10 tilføjes Vedtægter: 2007-12-10 (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2007-12-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-12-13)
Den 2007-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)