Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Dirch Møller | 31.12.2015 | 24.02.2017 | direktør |
Thorvald Stigsen Møller | 12.12.2007 | 31.12.2015 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Dirch Møller | 31.12.2015 | 24.02.2017 | bestyrelsesmedlem |
Thorvald Stigsen Møller | 12.12.2007 | 24.02.2017 | bestyrelse |
Henny Irene Møller | 12.12.2007 | 24.02.2017 | bestyrelse |
Dirch Møller | 12.12.2007 | 30.12.2015 | formand |