Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Poul Jørgen Nielsen(virk.: 38) Reelle ejere | 2,63 % | 2,63 % | 2,63 % | 7,89 % |
Ole Nielsen(virk.: 35) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 5,71 % | 5,71 % | 5,71 % | 8,57 % |
Thomas Hjort(virk.: 20) Dir., Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 10,00 % |
Anne-Marie Michele Navarro Poulsen(virk.: 5) Bestyrelsesmedlem, Formand | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Evan Villum Christensen(virk.: 9) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Kristian Nielsen(virk.: 24) Bestyrelsesmedlem | 4,17 % | 4,17 % | 4,17 % | 8,33 % |
Pct. | 3,05 % | 3,05 % | 3,05 % | 7,63 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Torben Stegenborg Andersen(virk.: 101) | 0,99 % | 1,98 % | 4,95 % | 15,84 % |
Stig Bøgh Karlsen(virk.: 93) | 10,75 % | 10,75 % | 12,90 % | 30,11 % |
Allan Frost(virk.: 6) | 16,67 % | 16,67 % | 16,67 % | 16,67 % |
Peter Freiesleben(virk.: 24) | 4,17 % | 4,17 % | 4,17 % | 4,17 % |
Pct. | 5,80 % | 6,25 % | 8,48 % | 20,54 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Evan Villum Christensen | 01.01.2007 | Demetervej 5, 9210 Aalborg SØ |
Ole Nielsen | 01.01.2007 | Soløjevej 8, 9400 Nørresundby |
Anne-Marie Michele Navarro Poulsen | 28.02.2007 | Julius Thomsens Gade 7, 1974 Frederiksberg C |
Kristian Nielsen | 21.04.2010 | Egelundsvej 20, 9380 Vestbjerg |
Thomas Hjort | 27.02.2014 | Prins Paris Alle 21, 9210 Aalborg SØ |
Poul Jørgen Nielsen | 01.04.2014 | Carl Klitgaards Vej 29, 9400 Nørresundby |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Allan Frost | ||
Torben Stegenborg Andersen | 01.01.2007 | Skrænten 18, 9800 Hjørring |
Peter Freiesleben | 01.08.2007 | Søndertoft 7, 9000 Aalborg |
Stig Bøgh Karlsen | 10.01.2020 | Høje Skodsborgvej 28, 2942 Skodsborg |
Aktive virksomheder: (12) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
ARCTIC HOLDING ApS | 14551832 | NORMAL | Formueforvaltning (663000) |
ARCTIC IMPORT A/S | 31087694 | NORMAL | Ikke-specialiseret engroshandel (469000) |
ARCTIC IMPORT HOLDING ApS | 19299791 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
BAHIA INVEST ApS | 31272335 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
House of Arctic ApS | 38525727 | NORMAL | Ikke-specialiseret engroshandel (469000) |
M. Nielsen Vadum ApS | 31272947 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
NORTHERN ATLANTIC FINANCE ApS | 87806715 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
ON ApS | 15045035 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
ON INVEST AALBORG ApS | 31168546 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
PJN ApS | 15045043 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
PJN INVEST ApS | 31168538 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
PJON Leasing ApS | 38751468 | NORMAL | Udlejning af kontormaskiner og -udstyr, computere og it-udstyr (773300) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
06.03.2012 | 18,72 (km) | Tagholm 12, 9400 Nørresundby | Langerak 17, 9220 Aalborg Øst |
23.11.2022 | 0,00 (km) | Langerak 17, 9220 Aalborg Øst | Langerak 17, 9220 Aalborg Øst |
31.03.2023 | 2,04 (km) | Langerak 17, 9220 Aalborg Øst | Ankeret 5A, 9220 Aalborg Øst |
ARCTIC IMPORT A/S. |
Sidst opdateret den 28.10.2008 og angivet som gældende fra 01.10.2008 (5831 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Arctic Ice ApS | 43516736 |
Arctic Ice Tours | 43816578 |
Arctic IceWater ApS | 41393009 |
Arctic Ilik | 32458068 |
ARCTIC IMPORT A/S | 31087694 |
ARCTIC IMPORT DANMARK A/S | 31087694 |
Arctic Import Disko A/S | 18191784 |
Arctic Import Greenland A/S | 11900127 |
ARCTIC IMPORT GROUP A/S | 31087694 |
ARCTIC IMPORT GRØNLAND A/S | 31087694 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Poul Jørgen Nielsen(virk.: 38) Reelle ejere | 14 | 0 | 1 | 2 | 20 | 1 |
Ole Nielsen(virk.: 35) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 13 | 0 | 1 | 2 | 18 | 1 |
Thomas Hjort(virk.: 20) Dir., Reelle ejere | 14 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Anne-Marie Michele Navarro Poulsen(virk.: 5) Bestyrelsesmedlem, Formand | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Evan Villum Christensen(virk.: 9) Bestyrelsesmedlem | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kristian Nielsen(virk.: 24) Bestyrelsesmedlem | 14 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
Pct. | 50 % | 0 % | 2 % | 6 % | 40 % | 2 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Torben Stegenborg Andersen(virk.: 101) Ikke aktiv i virksomheden. | 51 | 0 | 1 | 15 | 33 | 1 |
Stig Bøgh Karlsen(virk.: 93) Ikke aktiv i virksomheden. | 22 | 0 | 0 | 28 | 40 | 3 |
Allan Frost(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Peter Freiesleben(virk.: 24) Ikke aktiv i virksomheden. | 8 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2 |
Sum | 66 | 0 | 2 | 8 | 52 | 3 |
Pct. | 38 % | 0 % | 0 % | 20 % | 39 % | 3 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Poul Jørgen Nielsen(virk.: 38) Reelle ejere | 27 | 27 | 0 | 24 |
Ole Nielsen(virk.: 35) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 27 | 24 | 0 | 24 |
Thomas Hjort(virk.: 20) Dir., Reelle ejere | 12 | 10 | 0 | 9 |
Anne-Marie Michele Navarro Poulsen(virk.: 5) Bestyrelsesmedlem, Formand | 7 | 0 | 0 | 0 |
Evan Villum Christensen(virk.: 9) Bestyrelsesmedlem | 6 | 0 | 0 | 2 |
Kristian Nielsen(virk.: 24) Bestyrelsesmedlem | 20 | 4 | 0 | 4 |
Sum | 99 | 65 | 0 | 63 |
Pct. | 44 % | 29 % | 0 % | 28 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Torben Stegenborg Andersen(virk.: 101) Ikke aktiv i virksomheden | 103 | 17 | 0 | 3 |
Stig Bøgh Karlsen(virk.: 93) Ikke aktiv i virksomheden | 103 | 13 | 0 | 3 |
Allan Frost(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 3 | 0 | 0 |
Peter Freiesleben(virk.: 24) Ikke aktiv i virksomheden | 15 | 20 | 0 | 5 |
Sum | 226 | 53 | 0 | 11 |
Pct. | 78 % | 18 % | 0 % | 4 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |