Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lone Møller | 12.04.2011 | 02.05.2024 | direktør |
Ole Theut | 11.12.2008 | 02.05.2024 | direktør |
Esben Borre Thomsen | 11.12.2008 | 02.05.2024 | direktør |
Erling Sørensen | 20.11.2007 | 12.04.2011 | direktør |
Søren Nielsen | 20.11.2007 | 11.12.2008 | direktør |
Michael Christensen | 20.11.2007 | 11.12.2008 | direktør |