Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2010-04-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Adelgade 17, 2., 1304 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-19 fjernes Bestyrelse: Bo Kronback (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-19 fjernes Direktion: Tom Haas Carstensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-19 fjernes Navne: INNOVESTA FUND A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-19 fjernes Revisor: PKF MUNKEBO VINDELEV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-19 fjernes Stiftere: HAAS FINANS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-19 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Adelgade 17, 2., 1304 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-01 tilføjes Bestyrelse: Bo Kronback (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-01 tilføjes Direktion: Tom Haas Carstensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med investering i strukturerede produkter og alternative investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-01 tilføjes Navne: INNOVESTA FUND A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-01 tilføjes Revisor: PKF MUNKEBO VINDELEV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-01 tilføjes Stiftere: HAAS FINANS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-01 tilføjes Vedtægter: 2007-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)