Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Formål | Hovedbranche | ||||
Navne | Vedtægter | Ejerskaber | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Tegningsregel | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Reelle ejere | Regnskabs år | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus | Legale ejere |
Den 2023-11-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gentoftegade 60, 1. tv., 2820 Gentofte (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i værdipapirer og fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-07-01 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-07-01 tilføjes Navne: Per Therkildsen Consult ApS (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-07-01 tilføjes Vedtægter: 2022-07-01 (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2009-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: THERKILDSEN ADVOKATER A/S. (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2022-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Kildebakken 1, 2860 Søborg (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-06-30 fjernes Hovedbranche: Juridisk bistand (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-06-30 fjernes Navne: ADVOKATFIRMAET THERKILDSEN ApS (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2021-11-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2017-12-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive advokatvirksomhed. (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2017-12-07 tilføjes Vedtægter: 2017-12-07 (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2017-10-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-11-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-11-18)
Den 2016-11-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-11-18)
Den 2016-11-16 tilføjes Vedtægter: 2016-11-16 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-11-16 fjernes Revisor: REVISION OG RÅDGIVNINGSGRUPPEN REGISTRERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-11-18)
Den 2016-11-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-02-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kildebakken 1, 2860 Søborg (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2015-02-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Buddingevej 289, 2860 Søborg (offentliggjort 2015-02-26)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-02-20 tilføjes Revisor: REVISION OG RÅDGIVNINGSGRUPPEN REGISTRERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-11-18)
Den 2012-02-20 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2008-10-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive advokatvirksomhed og eje aktier i advokatselskaber og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2008-10-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2008-10-28 tilføjes Vedtægter: 2008-10-28 (offentliggjort 2016-11-18)
Den 2008-09-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Buddingevej 289, 2860 Søborg (offentliggjort 2015-02-26)
Den 2008-09-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Kildebakken 3 th., 2860 Søborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Juridisk bistand (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kildebakken 3 th., 2860 Søborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-10 tilføjes Direktion: Per Gørup Therkildsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2007-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-07-01 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2007-12-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2007-12-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2007-12-10 tilføjes Navne: ADVOKATFIRMAET THERKILDSEN ApS (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2007-12-10 tilføjes Reelle ejere: Per Gørup Therkildsen (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2007-12-10 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2007-12-10 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2007-12-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-11-18)
Den 2007-12-10 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2007-12-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-01-22)
Den 2007-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2007-07-01 tilføjes Legale ejere: Per Gørup Therkildsen (offentliggjort 2015-01-29)