Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-05-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Centervej 7, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-12-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 fjernes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-30 fjernes Navne: SL 17 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 fjernes Stiftere: SAC LEASING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-10 fjernes Bestyrelse: Kaj Andreasen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-10 fjernes Direktion: Bjarne Baunehøj (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er servicering af biler, og at udøve enhver aktivitet, som efter direktionens skøn er forbundet hermed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-30 tilføjes Navne: SL 17 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-29 fjernes Navne: SAC VÆRKSTED 6 A/S (offentliggjort 2009-10-29)
Den 2012-11-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-30 tilføjes Vedtægter: 2012-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-09-30 tilføjes Bestyrelse: Kaj Andreasen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 fjernes Bestyrelse: René Lolle Ubbesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Direktion: Bjarne Baunehøj (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 fjernes Direktion: René Lolle Ubbesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Centervej 7, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Blushøjvej 6 b., 2450 København SV (offentliggjort 2009-10-29)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-02-11 tilføjes Bestyrelse: Henrik Offersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-11 fjernes Bestyrelse: Stefan Schwærter (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-04-01 tilføjes Direktion: René Lolle Ubbesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-01 fjernes Direktion: Magne Schmidt Jakobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-01 fjernes Bestyrelse: Magne Schmidt Jakobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-12-01 tilføjes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-30 fjernes Hovedbranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2008-01-24)
Den 2009-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blushøjvej 6 b., 2450 København SV (offentliggjort 2009-10-29)
Den 2009-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Centervej 7, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-29 tilføjes Bestyrelse: Magne Schmidt Jakobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-29 fjernes Bestyrelse: Benny Rhe Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-29 tilføjes Direktion: Magne Schmidt Jakobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-29 fjernes Direktion: Stefan Schwærter (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-29 tilføjes Navne: SAC VÆRKSTED 6 A/S (offentliggjort 2009-10-29)
Den 2009-10-28 fjernes Navne: SAC INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2007-12-10)
Den 2009-08-14 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-14 fjernes Revisor: Ullits & Winther Statsautoriserederevisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2008-01-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Centervej 7, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-07 tilføjes Bestyrelse: Benny Rhe Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-07 tilføjes Direktion: Stefan Schwærter (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-12-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-07 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-07 tilføjes Navne: SAC INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2007-12-10)
Den 2007-12-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-07 tilføjes Revisor: Ullits & Winther Statsautoriserederevisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-07 tilføjes Stiftere: SAC LEASING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-07 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)