Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Jesper Gerner Flemming Olsen | 05.12.2007 | |
Martin Gerner Flemming Olsen | 05.12.2007 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
JGFO Recycling Holding ApS (CVR 41723165) | NORMAL | 07.10.2022 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
MGFO Holding ApS (CVR 41723157) | 16.09.2020 | 07.10.2022 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
JGFO Recycling Holding ApS (CVR 41723165) | 16.09.2020 | 06.10.2022 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
HJM Recycling Holding ApS (CVR 38954415) | 21.09.2017 | 15.09.2020 | 100,00% | 100,00 % |
Martin Gerner Flemming Olsen | 05.12.2007 | 21.09.2017 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Jesper Gerner Flemming Olsen | 05.12.2007 | 21.09.2017 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Ejendomsinteressentskabet Sudergade 16 og 18 (CVR 42764531) | NORMAL | 04.10.2021 | 50,00-66,66% | 50,00-66,66% |
Vejle Skrot ApS (CVR 42547174) | NORMAL | 15.07.2021 | 50,00-66,66% | 50,00-66,66% |
HJM Recycling Naverland ApS (CVR 42447072) | NORMAL | 08.06.2021 | 100,00% | 100,00% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
Ejendomsinteressentskabet Sudergade 16 og 18 (CVR 41854839) | SLETTET | 03.11.2020 | 01.09.2021 | 50,00-66,66% | 50,00-66,66% |