Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Søren Nielsen | 28.03.2011 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Penzien Facius | 03.12.2007 | 28.03.2011 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Sten Hatting Søgaard | 09.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Lars Svenning Andersen | 26.03.2009 | bestyrelsesmedlem |
Peter Johansen | 26.03.2009 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Flemming Segerlund | 26.03.2009 | 09.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Michael Penzien Facius | 03.12.2007 | 26.03.2009 | bestyrelsesmedlem |
Line Mølholm Hansen | 03.12.2007 | 26.03.2009 | bestyrelsesmedlem |
Pia Løfgren | 03.12.2007 | 26.03.2009 | formand |