Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
John Skibsted | 06.09.2010 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Albert Kim Albertsen | 15.06.2010 | 06.09.2010 | direktør |
Kjartan Dagbjartur Hentze | 09.09.2009 | 15.06.2010 | direktør |
Jakob Fuhr Hansen | 07.12.2007 | 09.09.2009 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Holm Bech Albertsen | 15.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Løfgren Ellegaard | 25.05.2012 | formand |
Bo Jesbjerg Gleerup | 06.09.2010 | næstformand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Arne Albertsen | 02.05.2019 | 15.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Niels Højgård Have | 01.05.2018 | 02.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Peter Dahl Lange | 12.05.2016 | 01.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jakob Fuhr Hansen | 06.09.2010 | 12.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Albert Kim Albertsen | 06.09.2010 | 25.05.2012 | formand |