Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Revisor | xbrl | Navne | ||||
Vedtægter | Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Hovedbranche | Tegningsregel | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-09-09)
Den 2024-05-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-09-09)
Den 2024-05-14 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-09-09)
Den 2024-05-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-31 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-09-09)
Den 2022-08-31 fjernes Revisor: ULLA LÆRKE ApS (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-06-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-06 tilføjes Navne: P.I. MATERIEL & TRANSPORT ApS (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2015-05-05 fjernes Navne: P.I. MATERIEL ApS (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2015-05-06 tilføjes Vedtægter: 2015-05-06 (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2008-01-15 tilføjes Kontaktoplysninger: peter@pi-gadstrup.dk (offentliggjort 2008-01-24)
Den 2008-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ramsølillevejen 32 b., 4621 Gadstrup (offentliggjort 2010-02-16)
Den 2008-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-11 tilføjes Direktion: Niels Peter Ingerslev Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-11 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-11 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af entreprenørmateriel (offentliggjort 2008-01-11)
Den 2008-01-10 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2008-01-11 tilføjes Navne: P.I. MATERIEL ApS (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2008-01-10 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 6247 (offentliggjort 2007-12-07)
Den 2008-01-11 tilføjes Revisor: ULLA LÆRKE ApS (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2008-01-11 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-11 tilføjes Vedtægter: 2008-01-11 (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-28 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-11-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-11-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-28 tilføjes Legale ejere: T.A.S. ApS (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2007-11-28 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 6247 (offentliggjort 2007-12-07)
Den 2007-11-28 tilføjes Reelle ejere: Niels Peter Ingerslev Jensen (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2007-11-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-09-09)
Den 2007-11-28 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-28 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-12-07)
Den 2007-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)