Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Bestyrelse | Legale ejere | ||||
Hovedbranche | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2007-11-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: THY AGRO INVEST A/S. (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2020-02-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-09 tilføjes Bestyrelse: Erik Hundahl (formand) (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2018-03-09 fjernes Bestyrelse: Jesper Kolding Tange (formand) (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2018-03-09 tilføjes Legale ejere: Gunnar Eigil Nielsen (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2018-03-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-24 fjernes Legale ejere: Søren Foged Overgaard (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2017-03-17 tilføjes Bestyrelse: Jesper Kolding Tange (formand) (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2017-03-17 fjernes Bestyrelse: Leif Gravesen (formand) (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2017-03-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-03-14 tilføjes Bestyrelse: Leif Gravesen (formand) (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2014-03-14 fjernes Bestyrelse: Morten Johannes Yde (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-29 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2012-03-05)
Den 2012-02-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2010-03-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i virksomheder med relation til landbrug og fødevareerhvervet, samt foretagelse af sædvanlig investering og formuepleje (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af 1 direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-12 tilføjes Vedtægter: 2010-03-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-01 fjernes Revisor: REVISION AGROGÅRDEN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundbyvej 4, 7752 Snedsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-23 tilføjes Bestyrelse: Morten Johannes Yde (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-23 tilføjes Direktion: Niels Jørgen Toft Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-11-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-23 tilføjes Kapital (Kapital): 1.200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-23 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-23 tilføjes Legale ejere: Søren Foged Overgaard, THY AGRO INVEST A/S, Jens Kristian Overgaard, Ivan Høgh, Leif Gravesen, Niels Jørgen Toft Pedersen, Jesper Kolding Tange, Morten Johannes Yde, E H TILSTED INVEST ApS, JØRGEN JENSEN SPANGGAARD HOLDING ApS, WALTHER BEITH A/S (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2007-11-23 tilføjes Navne: THY AGRO INVEST A/S (offentliggjort 2007-12-06)
Den 2007-11-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-23 tilføjes Revisor: REVISION AGROGÅRDEN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-23 tilføjes Stiftere: WALTHER BEITH A/S, Søren Foged Overgaard, Niels Jørgen Toft Pedersen, Morten Johannes Yde, Leif Gravesen, Kristian Toft Pedersen, JØRGEN JENSEN SPANGGAARD HOLDING ApS, Jesper Kolding Tange, Jens Kristian Overgaard, Ivan Høgh, Fritz Andreas Foged Nielsen, E H TILSTED INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-23 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2007-12-06)
Den 2007-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)