Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2008-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LB-CONSULT A/S. (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-04-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-06 tilføjes Vedtægter: 2014-05-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-06 fjernes Revisor: DANSK REVISION ÅRHUS, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egebjergvej 77, 8220 Brabrand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-06 tilføjes Direktion: Kurt Haudrum Mark (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-12-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-06 tilføjes Legale ejere: Kurt Haudrum Mark (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2007-12-06 tilføjes Navne: KURT HAUDRUM MARK HOLDING ApS (offentliggjort 2007-12-06)
Den 2007-12-06 tilføjes Reelle ejere: Kurt Haudrum Mark (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2007-12-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-06 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ÅRHUS, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-06 tilføjes Stiftere: Kurt Haudrum Mark (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-12-06)
Den 2007-12-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)