Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2011-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Sølvgade 26, 9700 Brønderslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-19 fjernes Direktion: Lars Hahn Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-12-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-19 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-19 fjernes Kontaktoplysninger: lhr@hcon.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-19 fjernes Navne: HAHN CONSULTING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-19 fjernes Stiftere: HAHN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-03-01 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-01 tilføjes Kontaktoplysninger: lhr@hcon.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sølvgade 26, 9700 Brønderslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-04 tilføjes Direktion: Lars Hahn Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at tilbyde og sælge konsulentbistand af enhver art, herunder projektledelse, management m.m. og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-12-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-04 tilføjes Navne: HAHN CONSULTING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-04 tilføjes Stiftere: HAHN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-04 tilføjes Vedtægter: 2007-12-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)