Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Bibranche | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-13 tilføjes Revisor: Attent Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-06-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2007-11-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VMV TEKNIK ApS. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-01 tilføjes Bibranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2011-11-15)
Den 2011-08-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-11-15)
Den 2011-07-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjulmagervej 5, 7100 Vejle (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2007-11-30 tilføjes Direktion: Henrik Brejning Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-11-30 tilføjes Formål: Selskabets formål erat eje aktier og anparter samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-30 tilføjes Legale ejere: Henrik Brejning Jensen (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-11-30 tilføjes Navne: VMV HOLDING ApS (offentliggjort 2008-01-06)
Den 2007-11-30 tilføjes Reelle ejere: Henrik Brejning Jensen (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2007-11-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-11-30 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-30 tilføjes Stiftere: Henrik Brejning Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-30 tilføjes Vedtægter: 2007-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-01-06)
Den 2007-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)