Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Filip Erik Holm Dyvekær | 30.06.2017 | 10.12.2017 | direktør |
Hasse Bjørn Rasmussen | 03.12.2007 | 30.06.2017 | direktion |
Filip Erik Holm Dyvekær | 03.12.2007 | 17.10.2014 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Inger Margrethe Dyvekær | 30.06.2017 | 10.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
Filip Erik Holm Dyvekær | 03.12.2007 | 10.12.2017 | bestyrelse |
Peter Guldager Christiansen | 03.12.2007 | 10.12.2017 | bestyrelse |
Hasse Bjørn Rasmussen | 03.12.2007 | 30.06.2017 | bestyrelse |
Inger Margrethe Dyvekær | 03.12.2007 | 17.10.2014 | bestyrelse |
Carsten Anders Brandt | 03.12.2007 | 17.10.2014 | bestyrelse |
Niels Ralund | 03.12.2007 | 17.10.2014 | bestyrelse |