Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Jørgen Sønderstrup Røge | 16.03.2009 | 07.01.2009 | direktion |
Carina Møller Nielsen | 23.11.2008 | 16.03.2009 | direktion |
Jan Kuipers | 17.01.2008 | 25.04.2008 | direktion |
Anders Jørgen Sønderstrup Røge | 28.11.2007 | 08.02.2008 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Jørgen Sønderstrup Røge | 23.11.2008 | 16.03.2009 | bestyrelse |
Carina Møller Nielsen | 23.11.2008 | 16.03.2009 | bestyrelse |
Mogens Birkebæk | 17.01.2008 | 16.03.2009 | formand |
Stephan Sørensen | 17.01.2008 | 23.11.2008 | bestyrelse |
Arne Kristian Andersen | 17.01.2008 | 23.11.2008 | bestyrelse |