Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Kapital | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-09-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2009-06-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RS ESTATE ApS. (offentliggjort 2015-01-26)
Den 2009-06-19 sletter virksomheden Ejerskaber: AV-CONNECTION A/S. (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2009-08-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AV-CONNECTION ODENSE ApS. (offentliggjort 2015-02-12)
Den 2012-03-06 sletter virksomheden Ejerskaber: HAVANABAR ApS. (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2019-05-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AV-CONNECTION A/S. (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2019-09-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brohovedvej 2, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2018-03-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Brohovedvej 2, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2017-10-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brohovedvej 2, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2017-02-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevej 5 b., 6400 Sønderborg (offentliggjort 2017-02-19)
Den 2016-10-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-10-17)
Den 2016-05-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-10-17)
Den 2012-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevej 5 b., 6400 Sønderborg (offentliggjort 2017-02-19)
Den 2012-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Æblegade 11, st., 6400 Sønderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-10 tilføjes Vedtægter: 2011-05-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2011-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2011-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-11 tilføjes Kapital (Kapital): 134.300,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-11 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-10-17)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Æblegade 11, st., 6400 Sønderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-12 tilføjes Direktion: Ronni Søby (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-11-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-12 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-12 tilføjes Legale ejere: Ronni Søby (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2007-11-12 tilføjes Navne: RS VENTURE ApS (offentliggjort 2007-12-04)
Den 2007-11-12 tilføjes Reelle ejere: Ronni Søby (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2007-11-12 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-12 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-11-12 tilføjes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-12 tilføjes Stiftere: Ronni Søby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-12-04)
Den 2007-11-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)