Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Revisor | Direktion | xbrl | Formål | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2007-12-16 sletter virksomheden Ejerskaber: MT SKOVHØJ ApS. (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2011-11-24 sletter virksomheden Ejerskaber: BORNEFELDT ApS. (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2020-01-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-01-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-01-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-01-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovlunde Byvej 76, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-01-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-01-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-12-04 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-01-21 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-01-21 fjernes Legale ejere: Thomas Michael Bangsmann (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-01-21 fjernes Navne: BANGSMANN HOLDING ApS (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-01-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-01-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-01-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-01-21 fjernes Stiftere: Thomas Michael Bangsmann (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-01-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2018-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2018-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2018-09-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2018-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2018-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-08-21 fjernes Revisor: GLOBAL REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-06-01 fjernes Direktion: Thomas Michael Bangsmann (direktion) (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-11-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovlunde Byvej 76, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2011-11-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Ærøvej 28, 4060 Kirke Såby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i andre virksomheder, investering i værdipapirer samt samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2011-11-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2011-11-24 tilføjes Vedtægter: 2011-11-24 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2010-12-01 tilføjes Revisor: GLOBAL REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2010-12-01 fjernes Revisor: Ringstedvej 71 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ærøvej 28, 4060 Kirke Såby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-04 tilføjes Direktion: Thomas Michael Bangsmann (direktion) (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2007-12-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2007-12-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-12-04 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2007-12-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2007-12-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2007-12-04 tilføjes Legale ejere: Thomas Michael Bangsmann (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2007-12-04 tilføjes Navne: BANGSMANN HOLDING ApS (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2007-12-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2007-12-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2007-12-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2007-12-04 tilføjes Revisor: Ringstedvej 71 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-04 tilføjes Stiftere: Thomas Michael Bangsmann (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2007-12-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2007-12-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-21)