Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Julia Schindler | 28.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Michael Wolfgang Nowicki | 28.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Dr. Werner Süss | 30.06.2022 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Daniel Seybold | 30.06.2022 | 28.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Tommy Valther Hansen | 17.04.2018 | 30.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Niels Appel | 24.04.2013 | 30.06.2022 | formand |
Klaus Juhl | 24.04.2013 | 17.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Martin Schlægel | 25.05.2012 | 24.04.2013 | formand |
Claus Michael Jahn | 23.04.2010 | 01.05.2011 | formand |
Tage Thinggaard | 13.05.2009 | 23.04.2010 | formand |
Tommy Valther Hansen | 29.04.2008 | 25.05.2012 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Egefeld Schimming | 29.04.2008 | 13.05.2009 | formand |
John Stig Hansen | 21.01.2008 | 29.04.2008 | bestyrelsesmedlem |
Tage Thinggaard | 21.01.2008 | 29.04.2008 | formand |
Frank Buch-Andersen | 22.10.2007 | 22.10.2007 | bestyrelsesmedlem |