Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Interessenter | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Kontaktoplysninger | Vedtægter | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Virksomhedsstatus | Formål | Tegningsregel | ||||
Revisor | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform |
Den 2024-06-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-16 tilføjes Interessenter: EUROWIND KOMPLEMENTAR ApS (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2023-06-16 fjernes Interessenter: EUROWIND KOMPLEMENTAR DK ApS (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2008-02-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KOMPLEMENTARSELSKABET VINDINVEST 25 ApS. (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2023-04-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mariagervej 58, 9500 Hobro (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Hirsemarken 1, 3520 Farum (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-02-23 tilføjes Bestyrelse: Uffe Bak-Aagaard (formand) (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-02-23 fjernes Bestyrelse: Torben Brink (formand) (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-02-23 tilføjes Interessenter: EUROWIND KOMPLEMENTAR DK ApS (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2023-02-23 fjernes Interessenter: KOMPLEMENTARSELSKABET VINDINVEST 25 ApS (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-02-23 tilføjes Kontaktoplysninger: info@ewe.dk (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-02-22 fjernes Kontaktoplysninger: info@soelund-invest.dk (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-02-23 tilføjes Vedtægter: 2023-02-23 (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-01-03 tilføjes Legale ejere: EUROWIND ENERGY A/S (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-01-03 fjernes Legale ejere: Torben Brink, Jørgen Ulrik Brink (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-01-03 fjernes Reelle ejere: Torben Brink, Jørgen Ulrik Brink (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2022-06-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-23 tilføjes Legale ejere: Torben Brink, Jørgen Ulrik Brink (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2016-08-23 tilføjes Reelle ejere: Torben Brink, Jørgen Ulrik Brink (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2016-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hirsemarken 1, 3520 Farum (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2016-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Hirsemarken 1, 3520 Farum (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2016-05-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-08 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-23 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at indkøbe et vindkraftanlæg af typen Enercon E-66/18.70 1,8 MW, anlægsnummer 70926, som blev idriftsat i 4. kvartal 2002, og ar drive denne som en virksomhed med produktion af strøm til elselskaber. Vindmøllen er placeret ved Hude/Hatten, ca. 50 km. vest for Bremen i delstaten Niedersachsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af formanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-23 tilføjes Vedtægter: 2013-04-23 (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2013-04-23 fjernes Revisor: REVISOR-PARTNER I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hirsemarken 1, 3520 Farum (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2013-01-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhusvej 10, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2009-05-16)
Den 2013-01-15 tilføjes Interessenter: KOMPLEMENTARSELSKABET VINDINVEST 25 ApS (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2009-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhusvej 10, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2009-05-16)
Den 2009-04-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 8, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-22 tilføjes Bestyrelse: Torben Brink (formand) (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2008-01-22 fjernes Bestyrelse: John Stig Hansen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-22 tilføjes Revisor: REVISOR-PARTNER I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-22 fjernes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-21 fjernes Interessenter: KOMPLEMENTARSELSKABET VINDINVEST EUROPE ApS (offentliggjort 2007-12-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2008-02-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-01 tilføjes Kontaktoplysninger: info@soelund-invest.dk (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2007-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 8, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-22 tilføjes Bestyrelse: Frank Buch-Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-10-22 fjernes Bestyrelse: Frank Buch-Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-10-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-10-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-22 tilføjes Interessenter: KOMPLEMENTARSELSKABET VINDINVEST EUROPE ApS (offentliggjort 2007-12-04)
Den 2007-10-22 tilføjes Navne: K/S VINDINVEST 25 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-10-22 tilføjes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-22 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2007-12-04)
Den 2007-10-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)