Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Tegningsregel | Direktion | Vedtægter | ||||
Reelle ejere | Hvidhvask | Formål | Navne | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Binavne | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør alene eller 2 direktører i forening. (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-08-20 tilføjes Direktion: Camilla Bill Mårtensen (direktør) (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-08-19 fjernes Direktion: Karsten Bill Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-08-20 tilføjes Vedtægter: 2020-08-20 (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-08-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-19 tilføjes Reelle ejere: Camilla Bill Mårtensen, Michella Bill Rasmussen, Karsten Bill Rasmussen (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-11-18 fjernes Reelle ejere: Karsten Bill Rasmussen (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-26 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-04-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og udleje ejendomme samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-04 tilføjes Navne: ALBANIGÅRDEN ApS (offentliggjort 2008-04-07)
Den 2008-04-03 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET AF 14. NOVEMBER 2007 ApS (offentliggjort 2007-12-03)
Den 2008-04-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2008-04-04 tilføjes Vedtægter: 2008-04-04 (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2008-02-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-04 tilføjes Legale ejere: ANPARTSSELSKABET AF 22. MARTS 1973 (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2007-12-04 tilføjes Reelle ejere: Karsten Bill Rasmussen, Karsten Bill Rasmussen (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2007-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Filosofgangen 15, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-14 tilføjes Binavne: EJENDOMSSELSKABET AF 14. NOVEMBER 2007 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-14 tilføjes Direktion: Karsten Bill Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2007-11-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-11-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-14 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET AF 14. NOVEMBER 2007 ApS (offentliggjort 2007-12-03)
Den 2007-11-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-11-14 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-14 tilføjes Stiftere: ANPARTSSELSKABET AF 22. MARTS 1973 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-12-03)
Den 2007-11-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)