Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Vedtægter | ||||
Bibranche | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Legale ejere | Reelle ejere | Tegningsregel | ||||
Bestyrelse | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-24 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-03-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2019-04-11 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2019-04-12 tilføjes Vedtægter: 2019-04-12 (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2019-04-12 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2019-04-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-01 tilføjes Bibranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2017-05-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-02 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2016-08-02)
Den 2016-08-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-08-02)
Den 2016-06-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-12-30 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2013-12-30 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET KELD PEDERSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Luneborgvej 105, 9382 Tylstrup (offentliggjort 2011-02-14)
Den 2010-02-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Bogfinkevej 12, 9700 Brønderslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-05 tilføjes Direktion: Dan Ove Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-05 fjernes Direktion: John Hejlesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er entreprenørvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-05 tilføjes Legale ejere: DAN O. JENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-11)
Den 2010-02-05 tilføjes Reelle ejere: Dan Ove Jensen (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2010-02-05 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET KELD PEDERSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-05 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-05 tilføjes Vedtægter: 2010-02-05 (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-08-02)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bogfinkevej 12, 9700 Brønderslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-15 tilføjes Bestyrelse: John Hejlesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-15 fjernes Bestyrelse: John Hejlesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-15 tilføjes Direktion: John Hejlesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-11-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-15 tilføjes Navne: BILGAARD ApS (offentliggjort 2007-12-03)
Den 2007-11-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2007-11-15 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-15 tilføjes Stiftere: SOMATI HOLDING ApS, BAKKELY, INGSTRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-12-03)
Den 2007-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)